Declaración de Dionisio de Peña relativa a varios sobrenombres puesto por Julián Moris.
— 1848-02-07 / 1848-02-18. -13 - Documentos12 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Archivo Real de Higüey / 05 // C605-154
Tabla alfabética de los actos públicos de los seis primeros meses del año 1849.
— 1849-01-01. -1 - Documento4 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Archivo Real de Higüey / 01 // 05A-56
Libro de cabildo del año 1692, relativo a las decisiones convenientes para la República.
— 1692-04-04 / 1692-06-01. -3 - Documentos1 - Página DO Archivo General de la Nación / Archivo Real de Higüey / 04 // 03R-21
Poder otorgado por Juan Mártir a Andrés Mañón para que lo represente en todos sus asuntos legales.
— 1848-10-12. -1 - Documento2 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Archivo Real de Higüey / 01 // 05A-22
Poder otorgado a Antonio Mártir por Clara Guerrero para que lo represente legalmente.
— 1867-06-17. -1 - Documento3 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Archivo Real de Higüey / 01 // 05A-206
Poder otorgado a Andrés Mañón por Bartolo Sánchez para que lo represente legalmente.
— 1870-10-03. -1 - Documento4 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Archivo Real de Higüey / 01 // 05A-127
Poder otorgado a Andrés Mañón por Francisco Tavares para que lo represente legalmente.
— 1873-12-04. -1 - Documento4 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Archivo Real de Higüey / 01 // 05A-174
Poder otorgado a Teodora Rodríguez por Loreto de los Reyes para que lo represente legalmente.
— 1867-06-12. -1 - Documento3 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Archivo Real de Higüey / 01 // 05A-205