Expediente relativo a reincorporación al Ejército Nacional del ex capitán Héctor Enrique Lachapelle Díaz y ex mayor Manuel Agustín Núñez Nogueras, quienes no estaban activo desde el 24 de abril de 1965. Contiene oficios. (Copias)
— 1966-12-07 / 1966-12-09. -2 - Documentos2 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Presidencia de la República / 1.02 // 7524-17
Expediente relativo a cancelación de Otilio Hernández Amador, por desertar del servicio por 16 días y por sostener reuniones políticas con personas de extrema izquierda, Contiene oficios. (Copias).
— 1966-12-02 / 1966-12-07. -2 - Documentos2 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Presidencia de la República / 1.02 // 7524-22
Telegrama enviado por el Presidente de Delegación del Partido Revolucionario Dominicano en Puerto Rico, al Presidente Provisional de la República, Héctor García Godoy, relativo a súplica para que el Gobierno cancele militares que se rebelan contra el orden legal. (Original)
— 1966-02-02. -1 - Hoja1 - Documento DO Archivo General de la Nación / Presidencia de la República / 1.02 // 7528-12
Oficio enviado por Héctor García-Godoy a Luis Carlos Tejada González, en el que se comunica su designación como comandante del Campamento 27 de Febrero. (Copia).
— 1966-01-24 / 1999-12-08. -1 - Documentos1 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Presidencia de la República / 1.02 //
Oficio enviado por Héctor García Godoy a Luis Carlos Tejada González, en el que le comunica su designación como Comandante del Campamento 27 de Febrero. (Copia).
— 1966-01-24. -1 - Documento1 - Hoja DO Archivo General de la Nación / Presidencia de la República / 1.02 // 7528-8
Oficio enviado por el ministro de las fuerzas armadas Enrique Pérez y Pérez, al Presidente de la República, relativo a cancelación de Manuel A. Núñez Nogueras en 1964, su reintegración al Ejército Nacional y designación como agregado militar en la Embajada Dominicana en Alemania, por el Gobierno Provisional. (copia)
— 1966-07-13. -1 - Documento1 - Hoja DO Archivo General de la Nación / Presidencia de la República / 1.02 // 7524-55
Oficio enviado por el Secretario Administrativo de la Presidencia, al Ministro de las Fuerzas Armadas, relativo a la reintegración a las fuerzas Armadas de la Nación, de los oficiales, clases y rasos de los distintos cuerpos militares activos hasta 24 abril de 1965. (copia)
— 1966-06-30. -1 - Documento1 - Hoja DO Archivo General de la Nación / Presidencia de la República / 1.02 // 7524-57
Oficios relacionados con cancelaciones y expediciones de nombramientos, así como restituciones de pensiones en la Fuerza Aérea Dominicana, Ejército Nacional, Guerra y Marina y la Policía Nacional. (Copias)
— 1965-05-19 / 1965-08-12. -41 - Documentos41 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Presidencia de la República / 1.02 // 17135-7
Expediente relacionado con la cancelación de los Cadetes José María Aguilera Castillo, Diómedes Amaro Pantaleón, Julio César Báez Pujols y otros, por haber desertado de las filas de las Fuerzas Armadas. Contiene oficio y memorando (Original y copia)
— 1965-07-07 / 1965-07-08. -2 - Documentos2 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Presidencia de la República / 1.02 // 7524-38
Oficio enviado por el Comandante de la Brigada Mixta General Gregorio Luperón al Presidente Provisional de la República, relacionado con solicitud de nombramiento como asimilado militar a favor de Orlando Abreu Vargas. (Original)
— 1966-01-05. -1 - Documento1 - Hoja DO Archivo General de la Nación / Presidencia de la República / 1.02 // 7528-60
Expediente relativo a ascenso de Federico A. Didiez Burgos en la Embajada de la República en Haití como Ministro Consejero de la misma, contiene: memorando, oficio y recorte de periódico (originales y copia).
— 1959-03-13 / 1959-03-16. -3 - Documentos3 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Presidencia de la República / 1.02 // 14656-56
Expediente relativo a asilados en la Embajada de Venezuela en Haití como periodista Stéphen Alexis y líder obrero entre otros, presentación de credenciales de Embajador de Italia en Haití, circular contra Louis Dejoie; viaje del comunista René Depestre a París; discurso hostil de Fidel Castro contra República Dominicana, publicaciones de periódico Le Nouveliste sobre confesión de John Joseph Frank y demás noticias hostiles contra nuestro país, contiene: memorando y oficio (originales).
— 1959-03-16 / 1959-03-23. -11 - Documentos15 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Presidencia de la República / 1.02 // 4656-58
Expediente relativo a declaraciones de José Figueres contra el Gobierno dominicano y posible abandono de poder de Somoza en Nicaragua, declaraciones de Marrero Aristy sobre confabulación de Muñoz Marín, Rómulo Betancourt y Fidel Castro, del servicio de Inteligencia Militar viaje de Figueres a La Habana, detención de exiliados cubanos con destino a República Dominicana en Puerto Príncipe como aparente estrategia de Gobierno cubano para tramitar extradición, contiene: memorando y oficios (originales y copias).
— 1959-03-21 / 1959-03-30. -9 - Documentos10 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Presidencia de la República / 1.02 // 4656-59
Expediente referente a las designaciones en la Escuela de Instrucción Primaria de la Fortaleza Ozama de los nombrados Luis E. Oliva, Julio Pérez y Rafael Lora como director interino y ayudantes, respectivamente. Contiene: Oficios (Originales).
— 1930-01-04 / 1930-01-25. -2 . -PapelDO Archivo General de la Nación Presidencia de la República / 1.02 // 54-02
Expediente relativo al nombramiento de Luis Martínez como chauffer de la Secretaría de Estado de defensa Nacional en sustitución de Juan Aybar. Contiene: Oficios (originales y copias)
— 1930-01-27 / 1930-02-01. -3 . -PapelDO Archivo General de la Nación Presidencia de la República / 1.02 // 54-03
Expediente relativo al nombramiento de Ramón Lazala y Gonzalo Decena como Cadetes del Ejército Nacional en sustitución de Pedro A. Rocha y Domingo Peña. Contiene: Oficios (originales).
— 1930-04-01 / 1930-04-03. -3 . -PapelDO Archivo General de la Nación Presidencia de la República / 1.02 // 54-17
Expediente relativo a los nombramientos de Eliseo Pérez Perdomo como Oficial Mayor de la Secretaría de Estado de Defensa Nacional en sustitución de Rafael A. Peña y María Eleonora Heredia como auxiliar de la misma en sustitución de Héctor Manuel Gautier. Contiene: Oficios y cartas (originales y copias).
— 1930-03-10 / 1930-03-31. -10 . -PapelDO Archivo General de la Nación Presidencia de la República / 1.02 // 54-12
Oficio referente a los nombramientos de José Gabriel Aldebot y Rosa Antomorchi como Representante y Auxiliar, respectivamente, de la Secretaría de Estado de Gerra y Marina. (Copia)
— 1930-07-04. -1 . -PapelDO Archivo General de la Nación Presidencia de la República / 1.02 // 54-29
Expediente relativo a los nombramientos de Roselio Guzmán y Virgilio Álvarez como primer jefe y segundo jefe respectivamente, del Cuerpo de Ayudantes del Presidente de la República. Contiene: Oficios (original y copias)
— 1930-02-13 / 1930-02-15. -2 . -PapelDO Archivo General de la Nación Presidencia de la República / 1.02 // 54-05
Oficio enviado por el Secretario de Estado de la Presidencia referente al nombramiento de Manuel Antonio García como Auxiliar en la Secretaría de Estado de Defensa Nacional en sustitución de Jacobo Lara. Original.
— 1930-04-21. -1 . -PapelDO Archivo General de la Nación Presidencia de la República / 1.02 // 54-24