Expediente relativo a petición de Encargado de Negocios de la República Dominicana en Haití de ascenso a favor de César A. Tejada Figueroa como Segundo Secretario de la Embajada dominicana en Haití, mediante carta dirigida a Johnny W. Abbes García, contiene: oficio, memorando y carta (original y copias).
— 1960-07-09 / 1960-09-10. -3 - Documentos3 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Presidencia de la República / 1.02 // 14656-73
Expediente relativo a ascenso de Federico A. Didiez Burgos en la Embajada de la República en Haití como Ministro Consejero de la misma, contiene: memorando, oficio y recorte de periódico (originales y copia).
— 1959-03-13 / 1959-03-16. -3 - Documentos3 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Presidencia de la República / 1.02 // 14656-56
Expediente sobre ascenso al grado de consejero de la Embajada dominicana en Guatemala en favor del doctor Armando Sosa Leyba. Contiene: Oficio y carta. (originaly copia)
— 1967-08-22 / 1967-09-01. -2 . -2DO Archivo General de la Nación Presidencia de la República / 2.02 // 14951-49
Expediente relativo a sugerencias de que se ascienda cinco segundo secretario de la Embajada Dominicana en Chile a Luz María Castillo de Bosch Pearson conservandole el título de Agregado Cultural, y que se designe a Rodolfo Bosch Pearson como Agregado Comercial. Contiene oficios (originales y copias).
— 1948-08-02 / 1948-08-12. -51 . -PapelDO Archivo General de la Nación Presidencia de la República / 2.02 // 3205-51
Expediente relativo a los cambios efectuados en diversas dependencias del Ejército Mexicano por acuerdo del Presidente de la República, dichos cambios se deben a una pugna entre el Secretario de Defensa y el Jefe de Estado Mayor Presidencial de México. Contiene: Oficios y recortes de periódico. (Originales y copias).
— 1952-01-31 / 1952-02-07. -4 . -PapelDO Archivo General de la Nación Presidencia de la República / 1.16 // 3584-37
Cartas enviadas y recibidas por Víctor Gómez Bérges contentivas de mensjaes de amistad, gratitud y felicitaciones y, además, solicitud de instalación de línea de teclas, sobre la apertura de la Biblioteca Aurora Tavarez Belliard, condolencias por el fallecimiento de la hermana del presidente Antonio Guzmán, el destino de resolver asignado a Gómez Bergés cuando ocupaba la posición de secretario general de la Liga Municipal Dominicana, la victoria de Joaquín Balager en las elecciones de 1986, entre otros asuntos. (originales y copias)
— 1972-11-10 / 1998-07-31. -12 documentos, 48 folios . -papelDO Archivo General de la Nación Víctor Gómez Bergés // 23-8
Expediente relativo a información personal sobre el Consejero de la Embajada Dominicana en Guatemala reflejada en correspondencia.
— 1967-11-15 / 1967-12-18. -3 . -PapelDO Archivo General de la Nación Presidencia de la República / 2.02 // 14,591-55
Oficios intercambiados entre el Secretario de Estado de Interior y Policía, los presidentes de los ayuntamientos de Sabana de la Mar, San Cristóbal, San José de Ocoa y La Vega; el Síndico Municipal de Barahona, el Gobernador de Montecristi, el Tesorero Municipal de Peña, el Auditor de la República Dominicana, el Director General de Obras Públicas y el Presidente Provisional de la República, entre otros, relacionados con aumento de tarifas de muelles, solicitud de permisos para porte de armas de fuego, cobro de impuestos de caminos, investigaciones sobre contratación de empréstitos y sobre denuncia contra el Síndico Municipal de San Francisco de Macorís; traslado de fondos, nombramientos, exportación de ganado hacia Haití, pago de sueldos, retención de cheques, establecimiento de un depósito de materias inflamables en La Vega, compra y venta de explosivos; gastos de viajes, solicitud de autorización para juegos de gallos, ascensos laborales, condiciones sanitarias del mercado público de San Cristóbal, venta de solares, solicitud de recursos económicos para construcción de obras viales y publicaciones en la Gaceta Oficial. Contiene telegramas, decretos, resoluciones, relación de solares del Ayuntamiento de Montecristi, copias de sentencias, ordenanzas, actas de comparecencia y formularios de recomendaciones para nombramientos (originales y copias).
— 1921-01-01 / 1923-12-31. -691 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Secretaría de Estado de Interior y Policía / 01 // 129A
Correspondencia, oficios y circulares intercambiados entre los secretarios de Estado de Interior y Policía y Sanidad y Beneficencia; los presidentes de los ayuntamientos de la República Dominicana; y los gobernadores de Samaná, San Francisco de Macorís, El Seibo y Montecristi, entre otros, referentes a pagos de servicios de sanidad, solicitud de estados de ingresos y egresos, informe anual sobre labor de los ayuntamientos, ejecución de presupuestos, vencimiento de suscripción en la Gaceta Oficial, abolición de la Contaduría General de Hacienda y establecimiento de las oficinas del tesorero general y auditor de la República Dominicana en su lugar, renovación de permisos para portar armas de fuego, nombramientos, asignación de fondos municipales para el sostenimiento de la Instrucción Pública, pedido de equipos de oficina, ascensos laborales y campaña de vacunación en el país por epidemia de viruela en Jamaica y Haití. Contiene acuses de recibos, programa de actividades de la feria agropecuaria de la provincia Espaillat, telegramas y órdenes ejecutivas. (Originales y copias).
— 1920 / 1921. -698 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Secretaría de Estado de Interior y Policía / 01 // 70-1
Cronológico de correspondencia de la Secretaría de Estado de la Presidencia, correspondientes al mes de noviembre y referentes a distintos asuntos como la visita de inspección realizada al Archivo General de la Nación; solicitudes de nombramientos para el Departamento de Comunicaciones; validaciones de pasaportes; sentencias de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso Haya de la Torre; entre otros. Contiene: memorandos, cartas y oficios. ( copias)
— 1950. -1071 folios . -papelDO Archivo General de la Nación / Presidencia de la República / 2.02 // 19186-
Cronológico de oficios de la Secretaría de Estado de la Presidencia, correspondiente al mes de marzo, referentes a distintos asuntos como: exoneración de impuestos para materiales destinados a proyectos de construcción; licencias para porte de armas; cancelaciones de nombramientos; renuncias; activistas revoltosos; entre otros. Contiene: cartas, memorando y circulares . (copias)
— 1943. -788 folios . -papelDO Archivo General de la Nación / Presidencia de la República / 2.02 // 19127-
Cronológico de oficios de la Secretaría de Estado de la Presidencia referentes a solicitud de ascenso; solicitud de autorización de visa de pasaporte; formación del Comité Nacional de las Peticiones para la Infancia; designación de puesto laboral; solicitud de provisión de fondos para atender el mantenimiento y reconstrucción de puentes; envío de publicación; solicitud de licencia médica; expedición de nombramientos; entre otros. (Copias)
— 1947. -512 DO Archivo General de la Nación / Presidencia de la República / 2.02 // 19482-
Expediente relativo a designación de Federico A. Didiez Burgos como Ministro Consejero de la Embajada de la República Dominicana en Haití y solicitud de asignación de sueldo correspondiente, contiene: memorando y traducción de periódico (copias).
— 1959-03-05 / 1959-03-13. -2 - Documentos2 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Presidencia de la República / 1.02 // 14656-44
Expediente relativo al nombramiento hecho por el Presidente de México a los titulares de las Secretarías de Gobernación y Marina, quedando designados a dichas secretarías Ernesto P. Uruchurtu y Raúl López Sánchez respectivamente. Contiene: Oficios y recortes de periódico. (Originales y copias).
— 1952-02-07 / 1952-02-13. -5 . -PapelDO Archivo General de la Nación Presidencia de la República / 1.16 // 3584-40
Expediente relativo a designación de Marcel Daumec, cuñado del presidente Duvalier, como gobernador del Banco Interamericano de Desarrollo y a Carrillo Antonio Sánchez en la Embajada de Venezuela, y remisión de artículo publicado en periódico haitiano sobre los últimos acontecimientos políticos ocurridos en Cuba y República Dominicana. Contiene memorando, oficios, recorte de periódico y traducción. (Originales y copia).
— 1960-09-05 / 1960-08-08. -7 . -PapelDO Archivo General de la Nación Presidencia de la República / 2.02 // 14656-91
Expediente relativo a incidencias a nivel internacional del Gobierno haitiano, reportadas desde la Embajada dominicana en dicho país, sobre conflictos con varios países del continente americano por la conspiración del Movimiento Revolucionario 28 de Julio, con el fin de derrocar al presidente Francois Duvalier. Además del tránsito de cargos diplomáticos en Haití, declaraciones de su Presidente sobre estas situaciones, negociaciones de ayuda económica de Estados Unidosa a esta Nación y plenos poderes otorgados a Duvalier constitucionalmente. Contiene memorandos, oficios, informes, recortes de periódicos y traducciones. (Originales y copias).
— 1958-07-30 / 1958-08-19. -60 . -PapelDO Archivo General de la Nación Presidencia de la República / 1.16 // 14656-1
Oficios enviados por el Secretario Administrativo de la Presidencia al Director General de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, relativos a nombramientos, despidos, renuncias, sustituciones, solicitudes de empleos, recomendación y transferencia a otros cargos de los empleados de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales. Contiene: oficio (copias).
— 1968-10-13 / 1970-12-30. -150 - Documentos150 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Presidencia de la República / 1.02 // 3703-33
Comunicación relacionada con el ofrecimiento de un ascenso laboral al cónsul dominicano en San Juan, Puerto Rico. Contiene: carta (Copia)
— 1992-07-07. -1 folio . -PapelDO Archivo General de la Nación Presidencia de la República / 2.02 // 14828-6
Informe confidencial dirigido al Secretario Administrativo de la Presidencia, relativo a la recomendación para que Mario Moreno y Horacio Escalante sustituyan en sus funciones a Puesán y a Tomás Reyes amparo, a quienes se les considera del Gobierno. Además, recomendaciones para que Mario Hernández Lizardo, Freddy Hernández Brea, Amable de la Cruz, Víctor Antonio Pérez Polanco, Rafael Frías y Agustín Rafael, Rafael Chávez, sean promovidos de puestos. (Copia)
— 9999-01-01. -1 - Documento2 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Presidencia de la República / 1.16 // 7544-118
Recortes de periódicos relativos a las actividades, acciones y medidas tomadas por el doctor Víctor Gómez Bergés mientras desempeñaba el cargo de Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, entre los asuntos se encuentran: la juramentación del nuevo cónsul en mayaguez el IngenieroMario Antonio Fernandez Saviñón; el ascenso de los doctores Jesús María Troncoso y Miguel Antonio Rodríguez Cabrera; entre otros.
— 1973-09-12 / 1975-05-19. -25 documentos, 25 folios . -papelDO Archivo General de la Nación Víctor Gómez Bergés // 5-7